序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙晓盼 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 王荣菊 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙晓盼
|
|
2 |
王荣菊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 经营范围变更 |
机动车安全检测、机动车环保检测、道路运输车辆综合性能检测、摩托车安全检测。(需专项审批的,未经批准不得经营)
|
机动车安全检测、机动车环保检测、道路运输车辆综合性能检测、摩托车安全检测;停车场服务;场地租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-03-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-12章程修正案
|
3 | 2020-09-23 | 联络员备案 |
备案手机:
|
孙晓盼 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-09-23 | 法定代表人变更 |
郝永立
|
孙晓盼
|
5 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝永立 [退出]
|
孙晓盼 [新增]
|
6 | 2020-04-29 | 投资人(股权)变更 |
郝永立 出资 250万人民币; [退出]王荣菊 出资 250万人民币;
|
孙晓盼 出资 250万人民币; [新增]王荣菊 出资 250万人民币;
|
7 | 2020-04-29 | 章程备案 |
无
|
2020-04-28新章程
|
8 | 2017-12-01 | 经营范围变更 |
机动车安全检测,机动车环保检测。(需专项审批的,未经批准不得经营)
|
机动车安全检测、机动车环保检测、道路运输车辆综合性能检测、摩托车安全检测。(需专项审批的,未经批准不得经营)
|
9 | 2015-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郝永立
|
10 | 2015-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康杰 [退出]
|
王荣菊 [新增]
|