序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安虹静 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安虹静
|
|
2 |
孙常翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-13 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区中山东路569号嘉和城6-1-1004室
|
河北省石家庄市长安区广安大街16号美东国际D座1303室
|
2 | 2020-08-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-13章程修正案
|
3 | 2019-11-18 | 投资人(股权)变更 |
李军平 出资 100万人民币; [退出]
|
安虹静 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2019-11-18 | 经营范围变更 |
电子、通信、计算机、光电一体化产品的技术服务、研制及咨询;电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表的制造;电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、电子计算机及零配件的批****零售。计算机信息科技领域内技术开****咨询,计算机软件、计算机系统集成、通信工程、网络工程技术开****咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机软硬件及外围辅助设备、电子产品的技术研****、技术咨询、技术服务;电子产品、通信设备(地面卫星接收设备除外)、机械设备(低速电动车除外)、仪器仪表、计算机软硬件及外围辅助设备的批****零售,计算机系统集成、通信工程(地面卫星接收设备除外)的设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-11-18 | 法定代表人变更 |
李军平
|
安虹静
|
6 | 2019-11-18 | 章程备案 |
无
|
2019-11-14新章程
|
7 | 2019-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军平 [退出]
|
安虹静 [新增]
|
8 | 2019-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟艳琴 [退出]
|
孙常翔 [新增]
|
9 | 2019-03-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-25变更地址
|
10 | 2019-03-25 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区中山东路528号荣国花园2-3-102室
|
河北省石家庄市长安区中山东路569号嘉和城6-1-1004室
|