序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王保平 | 60% | 12.0万人民币 |
2 | 刘建民 | 40% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建民
|
|
2 |
王保平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-24 | 法定代表人变更 |
孙文波
|
刘建民
|
2 | 2018-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙文波 [退出]
|
刘建民 [新增]
|
3 | 2018-12-24 | 经营期限 |
2010年8月16日 至 2020年8月15日
|
2010年8月16日 至 2030年8月15日
|
4 | 2014-10-16 | 住所变更 |
石家庄桥东区彭后街25号
|
石家庄桥西区彭后街25号
|
5 | 2014-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建民 [退出]
|
孙文波 [新增]
|
6 | 2014-09-12 | 法定代表人变更 |
刘建民
|
孙文波
|
7 | 2014-09-12 | 经理备案 |
刘建民 [退出]
|
孙文波 [新增]
|
8 | 2014-09-12 | 董事备案 |
刘建民 [退出]
|
孙文波 [新增]
|