序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯春保 | 31.47059% | 10700万人民币 |
2 | 乔贵彩 | ||
3 | 仲建体 | ||
4 | 黄斌 | ||
5 | 刘升宏 | ||
6 | 周燕 | ||
7 | 杭州焱热实业有限公司 | ||
8 | 卢斌 | ||
9 | UBS AG | ||
10 | 深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯帆
|
|
2 |
孙波
|
|
3 |
刘建功
|
|
4 |
王琦
|
|
5 |
冯文英
|
|
6 |
周茂普
|
|
7 |
田季英
|
|
8 |
许长虹
|
|
9 |
杨树勇
|
|
10 |
刘阿娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建功 冯文英 孙波 杨树勇 许长虹 田季英 王琦 周茂普 冯帆
|
许长虹 刘建功 杨军 周茂普 冯帆 冯文英 孙波 冯乃秋 田季英
|
2 | 2022-06-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-05-18章程修正案备案
|
3 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘阿娜马利海陈卫涛 [退出]
|
马利海刘阿娜谷文娟 [新增]
|
4 | 2021-02-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-30章程修正案备案
|
5 | 2020-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石永奎 [退出]冯帆许长虹王守兴 [退出]冯文英陈玉辉 [退出]陈泰鹏 [退出]田季英孙波
|
孙波田季英冯帆许长虹周茂普 [新增]冯文英刘建功 [新增]杨树勇 [新增]王琦 [新增]
|
6 | 2020-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
时雪凯 [退出]陈卫涛马利海
|
刘阿娜 [新增]马利海陈卫涛
|
7 | 2020-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-11
|
8 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
牛晶晶 *** 备案手机:***
|
牛晶晶 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-06-10变更注册资本,章章程修正案备案
|
10 | 2018-06-27 | 注册资本变更 |
20000万人民币
|
34000.000000万人民币( + 70% )
|