序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴易湘 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴易湘
|
|
2 |
宋晓伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 法定代表人变更 |
刘秀平
|
吴易湘
|
2 | 2022-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐志军 [退出]
|
吴易湘 [新增]
|
3 | 2022-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘秀平 [退出]
|
吴易湘 [新增]
|
4 | 2022-03-28 | 章程备案 |
无
|
2022-03-14新章程
|
5 | 2022-03-28 | 联络员备案 |
沙娜 *** 备案手机:***
|
郝桐 *** 备案手机:***
|
6 | 2022-03-28 | 投资人(股权)变更 |
刘秀平 出资 2000万人民币; [退出]
|
吴易湘 出资 2000万人民币; [新增]
|
7 | 2020-08-05 | 章程备案 |
无
|
2020-07-20新章程
|
8 | 2020-08-05 | 投资人(股权)变更 |
刘秀平 出资 1600万人民币;刘健 出资 400万人民币; [退出]
|
刘秀平 出资 2000( + 25% )万人民币;
|
9 | 2020-08-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2018-05-14 | 投资人(股权)变更 |
吴涛 出资 400万人民币; [退出]刘秀平 出资 1600万人民币;
|
刘秀平 出资 1600万人民币;刘健 出资 400万人民币; [新增]
|