序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢振江 | 95% | 1045.0万人民币 |
2 | 吴建平 | 5% | 55.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢振江
|
|
2 |
吴建平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 投资人(股权)变更 |
卢振江 出资 1100万人民币;
|
卢振江 出资 1045( - 5% )万人民币;吴建平 出资 55万人民币; [新增]
|
2 | 2022-03-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-04-23 | 联络员备案 |
吴建刚 *** 备案手机:***
|
王晓飞 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-04-23 | 财务负责人 |
鲍春玲 ***
|
杨志婷 ***
|
5 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴春玲 [退出]
|
吴建平 [新增]
|
6 | 2020-12-02 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-12-02 | 财务负责人 |
|
鲍春玲 ***
|
8 | 2020-12-02 | 法定代表人变更 |
陈永
|
卢振江
|
9 | 2020-12-02 | 投资人(股权)变更 |
卢振江 出资 539万人民币;陈永 出资 561万人民币; [退出]
|
卢振江 出资 1100( + 104.08163% )万人民币;
|
10 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢振江
|
卢振江
|