序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李新川 | 91% | 4550.0万人民币 |
2 | 史晓燕 | 9% | 450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李新川
|
|
2 |
史晓燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新中远工程设计有限公司二分公司
|
崔广山 | 2021-06-28 |
2 |
新中远工程设计有限公司秦皇岛分公司
|
景艳宾 | 2020-07-10 |
3 |
新中远工程设计有限公司北京分公司
|
贾庆宽 | 2020-01-07 |
4 |
新中远工程设计有限公司内丘分公司
|
马春桂 | 2019-05-09 |
5 |
新中远工程设计有限公司洛阳分公司
|
寇占伟 | 2018-05-14 |
6 |
新中远工程设计有限公司唐山分公司
|
郑青 | 2018-01-04 |
7 |
新中远工程设计有限公司恩施分公司
|
舒涛 | 2017-05-17 |
8 |
新中远工程设计有限公司甘肃分公司
|
冯晶 | 2017-03-16 |
9 |
新中远工程设计有限公司重庆工程设计分公司
|
曾小龙 | 2016-11-23 |
10 |
新中远工程设计有限公司山西分公司
|
杨贤青 | 2016-10-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 投资人(股权)变更 |
康占永 出资 2000万人民币; [退出]李彦龙 出资 450万人民币; [退出]李新川 出资 2550万人民币;
|
李新川 出资 4550( + 78.43137% )万人民币;史晓燕 出资 450万人民币; [新增]
|
2 | 2021-08-26 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
康占永; [退出]李彦龙; [退出]李新川;
|
李新川;史晓燕; [新增]
|
3 | 2021-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李彦龙 [退出]
|
史晓燕 [新增]
|
4 | 2021-03-26 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
康占永;李彦龙;李建文; [退出]
|
康占永;李彦龙;李新川; [新增]
|
5 | 2021-03-26 | 投资人(股权)变更 |
康占永 出资 2000万人民币;李彦龙 出资 450万人民币;李建文 出资 2550万人民币; [退出]
|
康占永 出资 2000万人民币;李彦龙 出资 450万人民币;李新川 出资 2550万人民币; [新增]
|
6 | 2021-03-26 | 法定代表人变更 |
李建文
|
李新川
|
7 | 2021-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建文 [退出]
|
李新川 [新增]
|
8 | 2021-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康占永 [退出]
|
李新川 [新增]
|
9 | 2019-07-08 | 地址变更 |
石家庄长安区跃进路167号
|
河北省石家庄市桥西区休门街8号美城大厦2单元27层
|
10 | 2017-11-02 | 分公司/分支机构备案 |
|
新中远工程设计有限公司保定分公司;
|