序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李在明 | 14190.0万人民币 | |
2 | 盈河 | 810.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李梦珍
|
|
2 |
李在明
|
|
3 |
盈河
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北帝华房地产集团有限公司鹿泉铜冶分公司
|
田志远 | 2017-07-04 |
2 |
河北帝华房地产集团有限公司鹿泉区西部峰景销售部
|
王伟肖 | 2014-08-06 |
3 |
河北帝华房地产集团有限公司鹿泉区水岸华苑售楼部
|
王伟伦 | 2012-07-03 |
4 |
河北帝华房地产集团有限公司桥西销售中心
|
王伟伦 | 2012-03-22 |
5 |
河北帝华房地产集团有限公司高邑分公司
|
盛驰 | 2011-05-10 |
6 |
河北帝华房地产集团有限公司晋州分公司
|
盈河 | 2007-08-27 |
7 |
河北帝华房地产集团有限公司第一销售部
|
王伟伦 | 2007-08-20 |
8 |
河北帝华房地产集团有限公司龙洲新城售楼部
|
王伟伦 | 2006-12-13 |
9 |
河北帝华房地产集团有限公司鹿泉龙洲新城售楼部
|
王伟伦 | 2006-12-05 |
10 |
河北帝华房地产集团有限公司龙海中山售楼部
|
王伟伦 | 2006-09-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-23 | 经营范围变更 |
房地产的开****与经营(凭资质证经营);钢材、五金交电、建筑材料、机械设备、日用百货的销售;房屋、土地的租赁(以上事项需专项审批的未经批准不得经营)。
|
房地产的开****与经营(凭资质证经营);钢材、五金交电、建筑材料、机械设备、日用百货的销售;房屋、土地的租赁;企业管理咨询(金融、证券、期货、教育、投资除外)(以上事项需专项审批的未经批准不得经营)。
|
2 | 2019-02-14 | 经营期限 |
1999年8月18日 至 2019年8月17日
|
1999年8月18日 至 2029年8月17日
|
3 | 2019-02-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-02-12公司营业期限变更为30年
|
4 | 2018-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李再东 [退出]
|
李在明 [新增]
|
5 | 2018-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李在明 [退出]
|
盈河 [新增]
|
6 | 2017-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李再东 [退出]
|
李梦珍 [新增]
|
7 | 2017-09-13 | 法定代表人变更 |
李再东
|
李梦珍
|
8 | 2017-09-13 | 经理备案 |
李再东 [退出]
|
李梦珍 [新增]
|
9 | 2017-07-03 | 经营范围变更 |
房地产的开****与经营(凭资质证经营);钢材、五金交电、建筑材料、机械设备、日用百货的销售(以上事项需专项审批的未经批准不得经营)。
|
房地产的开****与经营(凭资质证经营);钢材、五金交电、建筑材料、机械设备、日用百货的销售;房屋、土地的租赁(以上事项需专项审批的未经批准不得经营)。
|
10 | 2017-03-08 | 投资人(股权内部转让)备案 |
盈河 出资 270万人民币;李在明 出资 4730万人民币;
|
盈河 出资 1080( + 300% )万人民币;李在明 出资 18920( + 300% )万人民币;
|