序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫书亮 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 王胜伟 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫书亮
|
|
2 |
王胜伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-28 | 投资人(股权)变更 |
王胜伟 出资 150万人民币;张海民 出资 317.5万人民币; [退出]张炳志 出资 32.5万人民币; [退出]
|
王胜伟 出资 150万人民币;闫书亮 出资 350万人民币; [新增]
|
2 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张海民 [退出]
|
闫书亮 [新增]
|
3 | 2020-07-28 | 章程备案 |
无
|
2020-07-18新章程
|
4 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张炳志 [退出]
|
王胜伟 [新增]
|
5 | 2020-07-28 | 法定代表人变更 |
张海民
|
闫书亮
|
6 | 2019-08-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-19章程修正案
|
7 | 2019-08-19 | 地址变更 |
石家庄长安区和平东路330号
|
河北省石家庄市长安区和平东路342号时代方舟A2-2303
|
8 | 2015-03-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-03-18股东变更
|
9 | 2015-03-23 | 投资人(股权)变更 |
王胜伟;张海民;张炳志;王仲甲; [退出]
|
王胜伟;张海民;张炳志;
|
10 | 2014-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张海民
|