序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石国清 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石国清
|
|
2 |
梁昭静
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
三清达瑞生物技术(北京)有限公司石家庄分公司
|
王博丽 | 2015-02-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-22 | 投资人(股权)变更 |
石国清 出资 499万人民币;梁昭静 出资 1万人民币; [退出]
|
石国清 出资 500( + 0.2004% )万人民币;
|
2 | 2018-06-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2018-06-22 | 经营范围变更 |
生产医疗器械I类:6840体外诊断试剂(液基薄层细胞保存液试剂盒、液基薄层细胞清洗液试剂盒、梯度分离液试剂盒、脱落细胞染色液试剂盒);生物技术开****、转让、咨询、服务;销售医疗器械(限一类)、机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;图文制作;会议服务(不含食宿);企业管理顾问;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产医疗器械I类:6840体外诊断试剂(液基薄层细胞保存液试剂盒、液基薄层细胞清洗液试剂盒、梯度分离液试剂盒、脱落细胞染色液试剂盒);生物技术开****、转让、咨询、服务;销售医疗器械(限一类);组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;图文制作;会议服务(不含食宿)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2013-09-11 | 企业名称 |
北京三清达瑞生物技术有限公司
|
三清达瑞生物技术(北京)有限公司
|
5 | 2012-02-03 | 法定代表人 |
贾建平
|
石国清
|
6 | 2011-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
石国清* 执行董事 [退出]石国清* 经理 [退出]梁昭静 监事
|
贾建平* 执行董事 [新增]贾建平* 经理 [新增]梁昭静 监事
|
7 | 2011-12-15 | 经营范围 |
生物技术开****、转让、咨询、服务;销售医疗器械(限一类)、机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;图文制作;会议服务(不含食宿);企业管理顾问;投资管理。
|
生产医疗器械Ⅰ类:6840体外诊断试剂(液基薄层细胞保存液试剂盒、液基薄层细胞清洗液试剂盒、梯度分离液试剂盒、脱落细胞染色液试剂盒)。生物技术开****、转让、咨询、服务;销售医疗器械(限一类)、机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;图文制作;会议服务(不含食宿);企业管理顾问;投资管理。
|
8 | 2011-12-15 | 法定代表人 |
石国清
|
贾建平
|
9 | 2009-07-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
石国清* 执行董事石国清* 经理郝延庆 监事 [退出]
|
石国清* 执行董事石国清* 经理梁昭静 监事 [新增]
|
10 | 2009-07-22 | 认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
石国清 9 自然人股东郝延庆 1 自然人股东 [退出]
|
石国清 499( + 5444.44444% ) 自然人股东梁昭静 1 自然人股东 [新增]
|