序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-20 | 负责人变更 |
赵峻 [退出]
|
苟于成 [新增]
|
2 | 2016-05-20 | 联络员备案 |
|
龙英,***
|
3 | 2016-05-20 | 联络员备案 |
/
|
龙英,*****
|
4 | 2016-03-29 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
/
|
/
|
5 | 2016-03-29 | 换****证照 |
/
|
/
|
6 | 2014-07-16 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
/
|
/
|
7 | 2014-07-16 | 换****证照 |
/
|
/
|
8 | 2009-12-30 | 经营范围变更 |
生物技术的研****;销售化妆品、日用品、文体用品、健身器材。
|
null
|