序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任晓亚 | 50% | 150万人民币 |
2 | 闫利璞 | 50% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫利璞
|
|
2 |
任晓亚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-10 | 法定代表人变更 |
任晓亚
|
闫利璞
|
2 | 2020-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任晓亚 [退出]
|
闫利璞 [新增]
|
3 | 2020-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫利璞 [退出]
|
任晓亚 [新增]
|
4 | 2020-08-10 | 财务负责人 |
闫利哲 ***
|
闫利冰 ***
|
5 | 2020-08-10 | 章程备案 |
无
|
2020-08-04章程备案,股权变更,认缴出资时间延期。
|
6 | 2020-08-10 | 投资人(股权)变更 |
闫利佳 出资 150万人民币; [退出]任晓亚 出资 150万人民币;
|
闫利璞 出资 150万人民币; [新增]任晓亚 出资 150万人民币;
|
7 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫利哲 [退出]
|
任晓亚 [新增]
|
8 | 2018-01-29 | 投资人(股权)变更 |
闫利璞 出资 100万人民币; [退出]闫利哲 出资 100万人民币; [退出]任晓亚 出资 100万人民币;
|
闫利佳 出资 150万人民币; [新增]任晓亚 出资 150( + 50% )万人民币;
|