序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董思华 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董思华
|
|
2 |
李建昭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘小伟; [退出]
|
董思华; [新增]
|
2 | 2021-03-25 | 经营期限 |
2013年7月9日 至 2023年7月9日
|
2013年7月9日 至 2063年7月8日
|
3 | 2021-03-25 | 财务负责人 |
|
董芬 ***
|
4 | 2021-03-25 | 投资人(股权)变更 |
刘小伟 出资 50万人民币; [退出]
|
董思华 出资 50万人民币; [新增]
|
5 | 2021-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘小伟 [退出]
|
董思华 [新增]
|
6 | 2021-03-25 | 章程备案 |
无
|
2021-03-23法人定代表人变更;股东变更;营业期限变更;
|
7 | 2021-03-25 | 联络员备案 |
刘小伟 *** 备案手机:***
|
董思华 *** 备案手机:***
|
8 | 2021-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董思华 [退出]
|
李建昭 [新增]
|
9 | 2021-03-25 | 法定代表人变更 |
刘小伟
|
董思华
|
10 | 2021-03-25 | 经营范围变更 |
金属制品、脚垫模具、机械设备的加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
金属制品、机电产品、机械设备的加工(禁止类、限制类项目除外)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|