序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王有良 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王有良
|
|
2 |
王晓培
|
|
3 |
王增芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2020-12-17 | 投资人(股权)变更 |
王晓培 出资 175万人民币; [退出]王增芳 出资 325万人民币; [退出]
|
王有良 出资 500万人民币; [新增]
|
3 | 2019-04-16 | 法定代表人变更 |
王增芳
|
王有良
|
4 | 2019-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王增芳 [退出]
|
王有良 [新增]
|
5 | 2018-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦芳 [退出]
|
王晓培 [新增]
|
6 | 2018-05-16 | 投资人(股权)变更 |
王彦芳 出资 10万人民币; [退出]王增芳 出资 490万人民币;
|
王晓培 出资 175万人民币; [新增]王增芳 出资 325( - 33.67347% )万人民币;
|
7 | 2017-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭素泽 [退出]
|
王增芳 [新增]
|
8 | 2017-10-23 | 财务负责人 |
魏文志
|
王雪芳
|
9 | 2017-10-23 | 董事备案 |
郭素泽 [退出]
|
王增芳 [新增]
|
10 | 2017-10-23 | 经理备案 |
|
王增芳 [新增]
|