序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴亚行 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴亚行
|
|
2 |
孟丽媛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 投资人(股权)变更 |
孟立鹏 出资 300万人民币; [退出]
|
吴亚行 出资 300万人民币; [新增]
|
2 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟立鹏 [退出]
|
吴亚行 [新增]
|
3 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
孟立鹏 *** 备案手机:***
|
吴亚行 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-07 | 章程备案 |
无
|
2021-05-28新章程
|
5 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李宁 [退出]
|
孟丽媛 [新增]
|
6 | 2021-06-07 | 法定代表人变更 |
孟立鹏
|
吴亚行
|
7 | 2019-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚卓 [退出]
|
李宁 [新增]
|
8 | 2018-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟立志 [退出]
|
孟立鹏 [新增]
|
9 | 2018-01-23 | 联络员备案 |
孟立志 备案手机:*****
|
孟立鹏 备案手机:*****
|
10 | 2018-01-23 | 经理备案 |
孟立志 [退出]
|
孟立鹏 [新增]
|