序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-27 | 负责人变更 |
孙军芳 [退出]
|
董志勇 [新增]
|
2 | 2020-01-23 | 负责人变更 |
宁云岗 [退出]
|
孙军芳 [新增]
|
3 | 2018-11-20 | 负责人变更 |
盖亚娜 [退出]
|
宁云岗 [新增]
|
4 | 2016-06-20 | 负责人变更 |
赵宗显 [退出]
|
盖亚娜 [新增]
|
5 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
付文革 备案手机:*****
|
6 | 2014-03-27 | 负责人变更 |
欧阳辰 [退出]
|
赵宗显 [新增]
|