序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周国锋 | 70% | 7000.0万人民币 |
2 | 焦维 | 30% | 3000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周国锋
|
|
2 |
焦维
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-18 | 法定代表人变更 |
宋树良
|
周国锋
|
2 | 2021-09-18 | 联络员备案 |
王彦辉 *** 备案手机:***
|
周国锋 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋树良 [退出]
|
周国锋 [新增]
|
4 | 2021-09-18 | 章程备案 |
无
|
2021-09-16变更股东、法定代表人。
|
5 | 2021-09-18 | 投资人(股权)变更 |
焦维 出资 3000万人民币;宋树良 出资 7000万人民币; [退出]
|
焦维 出资 3000万人民币;周国锋 出资 7000万人民币; [新增]
|
6 | 2021-09-18 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
焦维;宋树良; [退出]
|
焦维;周国锋; [新增]
|
7 | 2019-11-25 | 地址变更 |
河北省石家庄市高新区汾河道69号
|
石家庄高新区汾河道69号4层
|
8 | 2019-11-25 | 章程备案 |
无
|
2019-11-15法定代表人,股东,住所的变更。
|
9 | 2019-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦辉 [退出]
|
宋树良 [新增]
|
10 | 2019-11-25 | 法定代表人变更 |
王彦辉
|
宋树良
|