序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐立军 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 孙长福 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙长福
|
|
2 |
徐立军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-17 | 经营期限 |
2009年9月21日 至 2019年9月20日
|
2009年9月21日 至 2029年9月20日
|
2 | 2015-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
孙长福
|
3 | 2015-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙长福 [退出]
|
徐立军 [新增]
|
4 | 2015-04-17 | 法定代表人变更 |
马振涛
|
孙长福
|
5 | 2015-04-17 | 经理备案 |
|
孙长福 [新增]
|
6 | 2015-04-17 | 投资人(股权)变更 |
孙长福;马振涛; [退出]
|
孙长福;徐立军; [新增]
|
7 | 2015-04-17 | 监事备案 |
孙长福 [退出]
|
徐立军 [新增]
|
8 | 2015-04-17 | 董事备案 |
马振涛 [退出]
|
孙长福 [新增]
|
9 | 2015-04-17 | 章程备案 |
无
|
2015-04-15新章程
|
10 | 2015-02-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-02-02修正案
|