序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘开勇 | 90% | 289.44万人民币 |
2 | 罗长柱 | 5% | 16.08万人民币 |
3 | 张宝岩 | 5% | 16.08万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晓镯
|
|
2 |
刘开勇
|
|
3 |
张宝岩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-14 | 投资人(股权)变更 |
刘开勇 出资 289.44万人民币;刘博 出资 16.08万人民币; [退出]张宝岩 出资 16.08万人民币;
|
刘开勇 出资 289.44万人民币;罗长柱 出资 16.08万人民币; [新增]张宝岩 出资 16.08万人民币;
|
2 | 2021-10-14 | 章程备案 |
无
|
2021-09-22新章程
|
3 | 2021-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘开勇 [退出]
|
李晓镯 [新增]
|
4 | 2021-02-07 | 章程备案 |
无
|
2021-02-05新章程
|
5 | 2021-02-07 | 法定代表人变更 |
刘开勇
|
李晓镯
|
6 | 2020-12-21 | 章程备案 |
无
|
2020-11-11新章程
|
7 | 2020-12-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2020-12-21 | 投资人(股权)变更 |
刘开勇 出资 321.6万人民币;
|
刘开勇 出资 289.44( - 10% )万人民币;刘博 出资 16.08万人民币; [新增]张宝岩 出资 16.08万人民币; [新增]
|
9 | 2019-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张一军 [退出]邵建荣 [退出]张建真 [退出]吉朝胜 [退出]云志民 [退出]张运虎 [退出]张秀菊 [退出]
|
刘开勇 [新增]
|
10 | 2019-02-01 | 法定代表人变更 |
张建真
|
刘开勇
|