序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖兵 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 谢勇 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢勇
|
|
2 |
廖兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 法定代表人变更 |
廖兵
|
谢勇
|
2 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢勇 [退出]
|
廖兵 [新增]
|
3 | 2020-09-28 | 经营期限 |
2013年1月17日 至 2033年1月16日
|
2013年1月17日 至 长期
|
4 | 2020-09-28 | 财务负责人 |
|
李月红 ***
|
5 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖兵 [退出]
|
谢勇 [新增]
|
6 | 2018-10-31 | 地址变更 |
河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦B801室
|
河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦A708室
|
7 | 2018-06-20 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区金利街长宏大厦A708室
|
河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦B801室
|
8 | 2015-11-18 | 联络员备案 |
|
李月红 ***0820922
|
9 | 2015-11-18 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2015-11-18 | 联络员备案 |
|
李月红
|