序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-15 | 负责人变更 |
赵博丰 [退出]
|
程伦 [新增]
|
2 | 2018-04-25 | 联络员备案 |
李雪梅 *** 备案手机:***
|
姚风存 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-04-25 | 负责人变更 |
姜楠 [退出]
|
赵博丰 [新增]
|
4 | 2016-05-31 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;人民币信用卡业务;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款;外币兑换;个人黄金买卖业务;通过上级行办理代客外汇买卖;代理国外信用卡付款;对公、对私结售汇业务,国际结算,经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务;保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种(有效期至2016年09月13日)。
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;人民币信用卡业务;代理收付款项;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款;外币兑换;个人黄金买卖业务;通过上级行办理代客外汇买卖;代理国外信用卡付款;对公、对私结售汇业务,国际结算,经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。
|
5 | 2016-04-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李雪梅 备案手机:*****
|
6 | 2016-04-07 | 财务负责人 |
|
李雪梅
|
7 | 2016-04-07 | 负责人变更 |
王培江 [退出]
|
姜楠 [新增]
|
8 | 2015-08-07 | 负责人变更 |
温鹏 [退出]
|
王培江 [新增]
|