序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北天山实业集团有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋飞
|
|
2 |
杨威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 法定代表人变更 |
宋广春
|
宋飞
|
2 | 2022-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴振山 [退出]
|
宋飞 [新增]
|
3 | 2022-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋广春 [退出]
|
宋飞 [新增]
|
4 | 2021-04-22 | 联络员备案 |
陈云鹏 *** 备案手机:***
|
宋飞 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-07-23 | 法定代表人变更 |
赵占良
|
宋广春
|
6 | 2020-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵占良 [退出]
|
宋广春 [新增]
|
7 | 2019-10-30 | 投资人(股权)变更 |
河北天山实业集团有限公司 出资 10000万人民币;
|
河北天山实业集团有限公司 出资 300( - 97% )万人民币;
|
8 | 2019-10-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-29注册资本变更
|
9 | 2019-10-30 | 注册资本变更 |
10000万人民币
|
300.000000万人民币( - 97% )
|
10 | 2019-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴振岭 [退出]
|
杨威 [新增]
|