序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王立军 | 51% | 153万人民币 |
2 | 徐振明 | 49% | 147万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王立军
|
|
2 |
徐振明
|
|
3 |
闫蓓贞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-17 | 经营范围变更 |
液化天然气销售(有效期至2016年12月31日);天然气净化、压缩、液化天然气输配技术及新能源技术的研****、技术转让、技术咨询,天然气配套设施安装,管道(压力管道除外)安装与施工,燃气具销售。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
液化天然气销售;天然气净化、压缩、液化天然气输配技术及新能源技术的研****、技术转让、技术咨询,天然气配套设施安装,管道(压力管道除外)安装与施工,燃气具销售。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
2 | 2017-11-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-10章程修正案、经营范围变更。
|
3 | 2017-11-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郝志延 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟少青 [退出]
|
闫蓓贞 [新增]
|
5 | 2016-06-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-06-22监事
|
6 | 2016-06-27 | 监事备案 |
孟少青 [退出]
|
闫蓓贞 [新增]
|
7 | 2014-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毕彦芳 [退出]
|
王立军 [新增]
|
8 | 2014-05-28 | 法定代表人变更 |
毕彦芳
|
王立军
|
9 | 2014-05-28 | 董事备案 |
毕彦芳 [退出]
|
王立军 [新增]
|
10 | 2014-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-05-27股东
|