序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚亮 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚亮
|
|
2 |
何春华
|
|
3 |
李冀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建锋
|
王建锋
|
2 | 2017-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂耀娟 [退出]
|
姚亮 [新增]
|
3 | 2017-11-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-10股东、法定代表人变更;章程修正案备案。
|
4 | 2017-11-02 | 法定代表人变更 |
聂耀娟
|
姚亮
|
5 | 2017-11-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2017-11-02 | 董事备案 |
聂耀娟 [退出]
|
姚亮 [新增]
|
7 | 2017-11-02 | 投资人(股权)变更 |
谷神星网络科技(北京)有限公司 出资 300万人民币; [退出]
|
姚亮 出资 300万人民币; [新增]
|
8 | 2016-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐瑞华 [退出]
|
聂耀娟 [新增]
|
9 | 2016-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐瑞华 [退出]
|
李冀 [新增]
|
10 | 2016-07-04 | 经理备案 |
齐瑞华 [退出]
|
李冀 [新增]
|