序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 负责人变更 |
齐立军 [退出]
|
焦洋 [新增]
|
2 | 2019-10-15 | 经营范围变更 |
吸收公众存款:****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理****行股票以外的有价证劵;买卖、代理买卖股票以外的有价证劵;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(有效期至2016年03月21日);提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款:****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理****行股票以外的有价证劵;买卖、代理买卖股票以外的有价证劵;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2015-10-16 | 联络员备案 |
|
张素洁 ***
|
4 | 2015-10-16 | 财务负责人 |
|
张素洁 ***
|
5 | 2015-10-16 | 负责人变更 |
韩青 [退出]
|
齐立军 [新增]
|
6 | 2014-06-06 | 负责人变更 |
王书营 [退出]
|
韩青 [新增]
|
7 | 2014-06-06 | 经营范围变更 |
吸收公众存款、****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑、贴现;代理****行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、担保及外汇票据的承兑与贴现;外币兑换;代客外汇买卖;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务、其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。(法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经营,需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
吸收公众存款:****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理****行股票以外的有价证劵;买卖、代理买卖股票以外的有价证劵;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(有效期至2016年03月21日);提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|