序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜淼 | 33.33333% | 100.0万人民币 |
2 | 张宇 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
3 | 田鹏飞 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
4 | 翟先营 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
5 | 刘雷洁 | 16.66667% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘雷洁
|
|
2 |
张宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 章程备案 |
无
|
2022-02-23股东、法定代表人变更
|
2 | 2022-02-24 | 法定代表人变更 |
郭剑鑫
|
刘雷洁
|
3 | 2022-02-24 | 投资人(股权)变更 |
翟先营 出资 50万人民币;姜淼 出资 100万人民币;郭剑鑫 出资 50万人民币; [退出]田鹏飞 出资 50万人民币;张宇 出资 50万人民币;
|
翟先营 出资 50万人民币;姜淼 出资 100万人民币;刘雷洁 出资 50万人民币; [新增]田鹏飞 出资 50万人民币;张宇 出资 50万人民币;
|
4 | 2022-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭剑鑫 [退出]
|
刘雷洁 [新增]
|
5 | 2018-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜淼 [退出]
|
郭剑鑫 [新增]
|
6 | 2018-10-31 | 法定代表人变更 |
姜淼
|
郭剑鑫
|
7 | 2018-10-31 | 地址变更 |
石家庄高新区信工路信息工程职业学院E座三楼306室
|
石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园B座3楼318室
|
8 | 2018-10-31 | 章程备案 |
无
|
2018-10-11变更法定代表人、住所;备案新章程
|