序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万亚丽 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 于丹 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于长武
|
|
2 |
于丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-05经营范围
|
2 | 2017-09-05 | 经营范围变更 |
电子产品、电力设备、通信产品(国家专控除外)、计算机软硬件的技术开****、技术服务、销售;办公设备、仪器仪表的安装及销售;计算机系统集成;计算机、办公设备(前置许可项目除外)的维修,代理通信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
电子产品、电力设备、通信产品(国家专控除外)、计算机软硬件的技术开****、技术服务、销售;办公设备、仪器仪表的安装及销售;计算机系统集成;计算机、办公设备(前置许可项目除外)的维修,代理通信业务,电信增值业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
3 | 2017-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
万亚丽 [退出]
|
于长武 [新增]
|
4 | 2017-07-26 | 法定代表人变更 |
万亚丽
|
于长武
|
5 | 2017-07-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-25章程修正案备案
|
6 | 2017-07-26 | 董事备案 |
万亚丽 [退出]
|
于长武 [新增]
|
7 | 2017-07-26 | 经理备案 |
万亚丽 [退出]
|
于长武 [新增]
|
8 | 2017-07-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年8月1日 至 2017年7月31日
|
2007年8月1日 至 长期
|
9 | 2017-03-01 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2017-03-01 | 财务负责人 |
|
|