序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李军锋 | 51% | 153.0万人民币 |
2 | 薛超 | 49% | 147.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李军锋
|
|
2 |
薛超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-02-25章程修正案第一章第二条
|
2 | 2022-03-07 | 地址变更 |
河北省石家庄市新华区西三庄街256号格澜商务1425
|
河北省石家庄市新华区和平西路481号电大东配楼D区015号
|
3 | 2021-12-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-02章程修正案第一章第二条
|
4 | 2021-12-03 | 地址变更 |
河北省石家庄市新华区民族路77号华强广场D座2212室
|
河北省石家庄市新华区西三庄街256号格澜商务1425
|
5 | 2019-08-15 | 法定代表人变更 |
陈彦海
|
李军锋
|
6 | 2019-08-15 | 投资人(股权)变更 |
陈彦海 出资 153万人民币; [退出]赵国冰 出资 147万人民币; [退出]
|
李军锋 出资 153万人民币; [新增]薛超 出资 147万人民币; [新增]
|
7 | 2019-08-15 | 章程备案 |
无
|
2019-08-13新章程
|
8 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵国冰 [退出]
|
薛超 [新增]
|
9 | 2019-08-15 | 联络员备案 |
陈彦海 *** 备案手机:***
|
李军锋 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈彦海 [退出]
|
李军锋 [新增]
|