序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中恒聚投(深圳)控股有限公司 | 70% | 700万人民币 |
2 | 杨燕 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨燕
|
|
2 |
庞博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-20 | 经营期限 |
2018年1月12日 至 2038年1月11日
|
2018年1月12日 至 长期
|
2 | 2019-08-20 | 法定代表人变更 |
王皓
|
杨燕
|
3 | 2019-08-20 | 财务负责人 |
孙志翠 ***
|
刘伟 ***
|
4 | 2019-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙恩 [退出]
|
庞博 [新增]
|
5 | 2019-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王皓 [退出]
|
杨燕 [新增]
|
6 | 2019-08-20 | 联络员备案 |
刘伟 *** 备案手机:***
|
杨燕 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘伟 [退出]
|
杨燕 [新增]
|
8 | 2019-08-20 | 章程备案 |
无
|
2019-08-15法定代表人,股东,营业期限的变更;备案新章程。
|
9 | 2019-08-20 | 投资人(股权)变更 |
刘伟 出资 300万人民币; [退出]中恒聚投(深圳)控股有限公司 出资 700万人民币;
|
杨燕 出资 300万人民币; [新增]中恒聚投(深圳)控股有限公司 出资 700万人民币;
|