序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李亚歌 | 100% | 1500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盖军
|
|
2 |
李亚歌
|
|
3 |
郝建卫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-08 | 法定代表人变更 |
李亚歌
|
盖军
|
2 | 2019-04-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-03章程第六章第十二条修正为:经理为公司的法定代表人。股东认为必要时有权更焕执行董事为公司的法定代表人。公司法定代表人变更,应当办理变更登记。
|
3 | 2019-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚歌 [退出]
|
盖军 [新增]
|
4 | 2018-11-20 | 财务负责人 |
江运生 ***
|
李晓娜 ***
|
5 | 2018-11-20 | 章程备案 |
无
|
2018-11-16通过并签署新章程。
|
6 | 2018-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
米建强 [退出]
|
郝建卫 [新增]
|
7 | 2018-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
缑照英 [退出]
|
李亚歌 [新增]
|
8 | 2018-11-20 | 联络员备案 |
缑照英 *** 备案手机:***
|
王东喜 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-11-20 | 投资人(股权)变更 |
缑照英 出资 50万人民币; [退出]
|
李亚歌 出资 1500万人民币; [新增]
|
10 | 2018-11-20 | 法定代表人变更 |
缑照英
|
李亚歌
|