序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈俊平 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈俊平
|
|
2 |
陈荣辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 投资人(股权)变更 |
种彬彬 出资 100万人民币; [退出]
|
陈俊平 出资 100万人民币; [新增]
|
2 | 2021-09-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-27法定代表人、投资人(股权)、董事备案、监事备案、经理备案、联络员备案、财务负责人变更。
|
3 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
种彬彬 [退出]
|
陈俊平 [新增]
|
4 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于莉 [退出]
|
陈荣辉 [新增]
|
5 | 2021-09-29 | 联络员备案 |
种彬彬 *** 备案手机:***
|
陈俊平 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-09-29 | 法定代表人变更 |
种彬彬
|
陈俊平
|
7 | 2021-09-29 | 财务负责人 |
马连青 ***
|
陈俊平 ***
|
8 | 2021-06-18 | 投资人(股权)变更 |
种彬彬 出资 10万人民币;
|
种彬彬 出资 100( + 900% )万人民币;
|
9 | 2021-06-18 | 地址变更 |
河北省石家庄市栾城区冶河镇南客村商贸路45号
|
河北省石家庄市栾城区冶河镇大营村东盛街61号
|
10 | 2021-06-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-16经营场所地址变更、注册资本变更、经营期限变更
|