序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宇文建平 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宇文建平
|
|
2 |
宇文朕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-24 | 章程备案 |
无
|
2018-10-23章程:股东、法定代表人、经理、执行董事
|
2 | 2018-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐华 [退出]
|
宇文建平 [新增]
|
3 | 2018-10-24 | 法定代表人变更 |
徐华
|
宇文建平
|
4 | 2018-10-24 | 投资人(股权)变更 |
徐华 出资 2000万人民币; [退出]
|
宇文建平 出资 2000万人民币; [新增]
|
5 | 2018-04-08 | 法定代表人变更 |
薛彬彬
|
徐华
|
6 | 2018-04-08 | 投资人(股权)变更 |
徐华 出资 200万人民币;薛彬彬 出资 1800万人民币; [退出]
|
徐华 出资 2000( + 900% )万人民币;
|
7 | 2018-04-08 | 章程备案 |
无
|
2018-04-08股东、公司类型、法定代表人变更
|
8 | 2018-04-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛彬彬 [退出]
|
徐华 [新增]
|
10 | 2018-03-22 | 法定代表人变更 |
宇文建平
|
薛彬彬
|