序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王健
|
|
2 |
李丰敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-04 | 投资人(股权)变更 |
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 出资 500万人民币;
|
国家电投集团东方新能源股份有限公司 出资 500万人民币; [名称变更]
|
2 | 2018-04-04 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司;
|
国家电投集团东方新能源股份有限公司; [名称变更]
|
3 | 2017-01-17 | 法定代表人变更 |
张军
|
王健
|
4 | 2017-01-17 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2017-01-17 | 财务负责人 |
王丽
|
李春玉
|
6 | 2016-09-22 | 联络员备案 |
郭宗尧 备案手机:*****
|
马梦茹 备案手机:*****
|
7 | 2016-09-22 | 经营范围变更 |
光伏电站建设、运营、维护及管理,光伏****电技术及设备的技术开****、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
光伏电站建设、运营、维护及管理,光伏****电技术及设备的技术开****、技术咨询;太阳能****电;供电、售电;电能的输送与分配活动;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2016-09-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
9 | 2016-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁炜 [退出]
|
张军 [新增]
|
10 | 2016-07-22 | 法定代表人变更 |
梁炜
|
张军
|