序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-21 | 财务负责人 |
|
李明剑
|
2 | 2017-08-21 | 经营范围变更 |
|
燃气汽车加气站(压缩天然气的零售)(有效期至2021年12月30日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2015-08-21 | 负责人变更 |
|
程建平 [新增]
|
4 | 2014-06-10 | 经营范围变更 |
|
燃气汽车加气站(压缩天然气的零售)(有效期至2016年12月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|