序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王岚 | 80% | 2400万人民币 |
2 | 孙爱华 | 20% | 600万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
王岚;北京正润能源科技有限公司; [退出]
|
王岚;孙爱华; [新增]
|
2 | 2018-05-08 | 章程备案 |
无
|
2018-04-11章程(股东、监事、公司类型)
|
3 | 2018-05-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2018-05-08 | 投资人(股权)变更 |
王岚 出资 900万人民币;北京正润能源科技有限公司 出资 2100万人民币; [退出]
|
王岚 出资 2400( + 166.66667% )万人民币;孙爱华 出资 600万人民币; [新增]
|
5 | 2018-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷高明 [退出]
|
孙旭 [新增]
|
6 | 2016-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王岚 [退出]
|
谷高明 [新增]
|
7 | 2016-05-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王岚 备案手机:*****
|
8 | 2016-05-24 | 章程备案 |
无
|
2016-05-23章程(法人、监事)
|
9 | 2016-05-24 | 财务负责人 |
|
贾雪锐
|
10 | 2016-05-24 | 监事备案 |
王岚 [退出]
|
谷高明 [新增]
|