序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴永强 | 100% | 5800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴亚芳
|
|
2 |
刘庆亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 法定代表人变更 |
吴永强
|
吴亚芳
|
2 | 2022-07-04 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
5800.000000万人民币( + 1060% )
|
3 | 2022-07-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-01注册资本、法定代表人变更
|
4 | 2022-07-04 | 联络员备案 |
吴永强 *** 备案手机:***
|
吴亚芳 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴永强 [退出]
|
吴亚芳 [新增]
|
6 | 2022-07-04 | 投资人(股权)变更 |
吴永强 出资 500万人民币;
|
吴永强 出资 5800( + 1060% )万人民币;
|
7 | 2020-04-24 | 投资人(股权)变更 |
朱少鹏 出资 500万人民币; [退出]
|
吴永强 出资 500万人民币; [新增]
|
8 | 2020-04-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-20住所、股东、法定代表人变更,董事、经理、联络员、财务负责人备案。
|
9 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
朱少鹏
|
吴永强
|
10 | 2020-04-24 | 联络员备案 |
备案手机:
|
吴永强 *** 备案手机:***
|