序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋修红 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋修红
|
|
2 |
袁春书
|
|
3 |
于建波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-26注册资本变更
|
2 | 2020-08-27 | 注册资本变更 |
650万人民币
|
800.000000万人民币( + 23.07692% )
|
3 | 2020-08-27 | 联络员备案 |
唐恺 *** 备案手机:***
|
王璇 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-12-05 | 章程备案 |
无
|
2019-11-26股东变更、公司类型变更,章程备案
|
5 | 2019-12-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2019-12-05 | 投资人(股权)变更 |
宋秀珍 出资 65万人民币; [退出]宋修红 出资 585万人民币;
|
宋修红 出资 650( + 11.11111% )万人民币;
|
7 | 2018-04-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-10住所变更,章程修正案备案。
|
8 | 2018-04-25 | 地址变更 |
石家庄裕华区贾村
|
石家庄高新区恒山街189号404室
|
9 | 2018-04-25 | 财务负责人 |
|
吕胜楠 ***
|
10 | 2018-04-25 | 联络员备案 |
备案手机:
|
唐恺 *** 备案手机:***
|