序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁立娜 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建期
|
|
2 |
刘军期
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨国斌 [退出]
|
刘军期 [新增]
|
2 | 2020-10-20 | 财务负责人 |
刘海军 ***
|
刘坤 ***
|
3 | 2019-12-17 | 投资人(股权)变更 |
李喜乐 出资 300万人民币; [退出]
|
丁立娜 出资 300万人民币; [新增]
|
4 | 2019-12-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李喜乐; [退出]
|
丁立娜; [新增]
|
5 | 2019-04-29 | 法定代表人变更 |
李喜乐
|
刘建期
|
6 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李喜乐 [退出]
|
刘建期 [新增]
|
7 | 2019-04-23 | 投资人(股权)变更 |
李喜乐 出资 5150万人民币;
|
李喜乐 出资 300( - 94.17476% )万人民币;
|
8 | 2019-04-23 | 注册资本变更 |
5150万人民币
|
300.000000万人民币( - 94.17476% )
|
9 | 2017-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵书娥 [退出]
|
杨国斌 [新增]
|
10 | 2017-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨国斌 [退出]
|
李喜乐 [新增]
|