序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹和平 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹和平
|
|
2 |
陈峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
焦玉亮 [退出]段海辉 [退出]
|
曹和平 [新增]
|
2 | 2015-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李顺明 [退出]
|
陈峰 [新增]
|
3 | 2015-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
曹和平
|
4 | 2015-12-18 | 经理备案 |
|
曹和平 [新增]
|
5 | 2015-12-18 | 投资人(股权)变更 |
张志星; [退出]李顺明; [退出]焦玉亮; [退出]
|
曹和平; [新增]
|
6 | 2015-12-18 | 董事备案 |
焦玉亮 [退出]段海辉 [退出]
|
曹和平 [新增]
|
7 | 2015-12-18 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2015-12-18 | 经营范围变更 |
大型餐馆(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2015年8月22日);住宿、洗浴(卫生许可证有效期至2017年6月19日);会议服务;保健按摩服务、足疗服务;卷烟、雪茄烟的销售(烟草专卖零售许可证有效期至2018年12月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
大型餐馆(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品);住宿、洗浴;会议服务;保健按摩服务、足疗服务;卷烟、雪茄烟的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
9 | 2015-12-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈峰 备案手机:*****
|
10 | 2015-12-18 | 股东(****起人)认缴出资额 |
张志星 出资 150万人民币;李顺明 出资 150万人民币;焦玉亮 出资 200万人民币;
|
曹和平 出资 500万人民币;
|