序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙根花 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王六一
|
|
2 |
王建明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-25 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2020-09-25 | 地址变更 |
辛集市东华路与安定大街交叉口北行200米路西(莎特隆大厦4楼)
|
|
3 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王六一 [退出]
|
|
4 | 2019-06-12 | 法定代表人变更 |
孙根花
|
|
5 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙根花 [退出]
|
|
6 | 2017-09-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2017-09-22 | 经营范围变更 |
服装、服饰、毛领、皮具、皮革制品、裘皮制品生产、批****、零售;生皮、成品原料皮(需专项审批和国家禁止经营的品种除外)收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|
8 | 2017-09-13 | 章程修正案备案 |
无
|
|
9 | 2017-09-13 | 投资人(股权)变更 |
汪宝春 出资 100万人民币; [退出]
|
|
10 | 2017-09-13 | 法定代表人变更 |
汪宝春
|
|