序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-07 | 负责人变更 |
秦涛 [退出]
|
卫涛 [新增]
|
2 | 2018-04-11 | 负责人变更 |
高峰 [退出]
|
秦涛 [新增]
|
3 | 2016-12-15 | 负责人变更 |
庞晖 [退出]
|
高峰 [新增]
|
4 | 2016-03-23 | 负责人变更 |
柴宏文 [退出]
|
庞晖 [新增]
|
5 | 2016-03-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张星 备案手机:*****
|
6 | 2016-03-23 | 经营范围变更 |
在井陉经营移动电话通信业务(包括话音、数据、多媒体等);IP电话及互联网接入服务,移动通信,IP电话和互联网等网络的设计,投资和建设及其设施的安装、工程施工和维修;经营移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成,漫游结算清算、技术开****、技术服务、设备销售;出售、出租移动电话终端设备,IP电话设备,互联网设备及其零配件,并提供售后服务。
|
在井陉经营移动电话通信业务(包括话音、数据、多媒体等);IP电话及互联网接入服务,移动通信,IP电话和互联网等网络的设计,投资和建设及其设施的安装、工程施工和维修;经营移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成,漫游结算清算、技术开****、技术服务、设备销售;出售、出租移动电话终端设备,IP电话设备,互联网设备及其零配件,并提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-03-23 | 财务负责人 |
|
吕兴华
|
8 | 2013-01-17 | 其他事项备案 |
薛建武
|
柴宏文
|
9 | 2012-04-27 | 市场主体类型变更 |
2000
|
2123
|
10 | 2009-02-27 | 其他事项备案 |
刘广林
|
薛建武
|