序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉锋 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉锋
|
|
2 |
王运达
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-07 | 章程备案 |
无
|
2020-07-28股东、法定代表人。
|
2 | 2020-08-07 | 投资人(股权)变更 |
杨运钗 出资 100万人民币; [退出]
|
刘玉锋 出资 100万人民币; [新增]
|
3 | 2020-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨运钗 [退出]
|
刘玉锋 [新增]
|
4 | 2020-08-07 | 法定代表人变更 |
杨运钗
|
刘玉锋
|
5 | 2020-07-16 | 章程备案 |
无
|
2020-07-13股东、法定代表人。
|
6 | 2020-07-16 | 投资人(股权)变更 |
刘金海 出资 100万人民币; [退出]
|
杨运钗 出资 100万人民币; [新增]
|
7 | 2020-07-16 | 法定代表人变更 |
刘金海
|
杨运钗
|
8 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘金海 [退出]
|
杨运钗 [新增]
|
9 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张士杰 [退出]
|
王运达 [新增]
|
10 | 2018-04-04 | 投资人(股权)变更 |
崔会芹 出资 100万人民币; [退出]
|
刘金海 出资 100万人民币; [新增]
|