序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马峰 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 高朋 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯会革
|
|
2 |
高朋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-02 | 联络员备案 |
备案手机:
|
冯会革 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马峰 [退出]
|
冯会革 [新增]
|
3 | 2021-03-02 | 法定代表人变更 |
马峰
|
冯会革
|
4 | 2021-03-02 | 财务负责人 |
|
陈敬贤 ***
|
5 | 2017-09-21 | 经营范围变更 |
旅馆服务(经营至2016年9月27日),餐饮管理(餐饮服务除外)。(法律、行政法规规定须专项审批的项目,取得批准后方可经营)
|
旅游服务;餐饮管理(餐饮服务除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2014-04-17 | 经营范围变更 |
旅馆服务(经营至2016年9月27日)。(法律、行政法规规定须专项审批的项目,取得批准后方可经营)
|
旅馆服务(经营至2016年9月27日),餐饮管理(餐饮服务除外)。(法律、行政法规规定须专项审批的项目,取得批准后方可经营)
|