序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭少成 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭少成
|
|
2 |
丘凌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年11月24日 至 2016年11月23日
|
2006年11月24日 至 2026年11月23日
|
2 | 2010-05-25 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1151
|