序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范轶博 | 45% | 135.0万人民币 |
2 | 陶东辉 | 45% | 135.0万人民币 |
3 | 郝山 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范轶博
|
|
2 |
郝山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-29 | 地址变更 |
石家庄长安区广安大街43号广安大厦
|
河北省石家庄长安区广安大街43号广安大厦东单元1404号
|
2 | 2014-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶东辉 [退出]
|
郝山 [新增]
|
3 | 2014-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
范轶博
|
4 | 2014-06-10 | 董事备案 |
杨青 [退出]
|
范轶博 [新增]
|
5 | 2014-06-10 | 投资人(股权)变更 |
杨青; [退出]陶东辉;
|
陶东辉;范轶博; [新增]郝山; [新增]
|
6 | 2014-06-10 | 经理备案 |
|
范轶博 [新增]
|
7 | 2014-06-10 | 监事备案 |
陶东辉 [退出]
|
郝山 [新增]
|
8 | 2014-06-10 | 章程备案 |
无
|
2014-06-03股东变更
|
9 | 2014-06-10 | 法定代表人变更 |
杨青
|
范轶博
|
10 | 2013-09-22 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陶东辉,150.0,***,杨青,150.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陶东辉,210.0( + 40% ),***,杨青,90.0
|