序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵彦民 | 50% | 25万人民币 |
2 | 利红志 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵彦民
|
|
2 |
利红志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-19 | 清算组备案 |
无
|
负责人:赵彦民;成员:利红志;成员:赵彦民;
|
2 | 2018-07-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:赵彦民;成员:利红志;成员:赵彦民;
|
3 | 2015-05-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-07-01~2015-06-30
|
2005-07-01~2035-06-30
|