序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴继民 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴继民
|
|
2 |
史麟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-27 | 清算组备案 |
无
|
负责人:吴继民;成员:吴继民;成员:杜丽杰;
|
2 | 2015-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吴继民
|
3 | 2015-08-27 | 经理备案 |
|
吴继民 [新增]
|
4 | 2015-08-27 | 董事备案 |
吕月梅 [退出]
|
吴继民 [新增]
|
5 | 2015-08-27 | 章程备案 |
无
|
2015-08-24新章程
|
6 | 2015-08-27 | 法定代表人变更 |
吕月梅
|
吴继民
|
7 | 2015-08-27 | 投资人(股权)变更 |
史麟 出资 300万人民币; [退出]吕月梅 出资 700万人民币; [退出]
|
吴继民 出资 1000万人民币; [新增]
|
8 | 2015-08-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2014-12-02 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2014-12-02 | 住所变更 |
石家庄桥东区槐安东路28号仁和嘉园4-2201
|
石家庄桥西区槐安东路28号仁和嘉园4-2201
|