序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-20 | 市场主体类型变更 |
台、港、澳投资企业分公司
|
其他有限责任公司分公司
|
2 | 2016-10-19 | 财务负责人 |
无
|
孙剑
|
3 | 2016-10-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年8月22日 至 2015年9月28日
|
2013年8月22日 至 2018年9月29日
|
4 | 2016-10-19 | 联络员备案 |
赵联芝 备案手机:*****
|
王利燕 备案手机:*****
|
5 | 2016-10-19 | 负责人变更 |
张建国 [退出]
|
张自力 [新增]
|
6 | 2014-11-18 | 名称变更 |
石家庄中鸥表业有限公司鹿泉市分公司
|
石家庄中鸥表业有限公司鹿泉区分公司
|