序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董玉科 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董玉科
|
|
2 |
郄少杰
|
|
3 |
董朋国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 地址变更 |
石家庄市鹿泉区上庄镇台头村台中路109号
|
石家庄市鹿泉区上庄镇台头村台洲怡园东一层办公室
|
2 | 2020-12-30 | 投资人(股权)变更 |
董朋国 出资 300万人民币; [退出]
|
董玉科 出资 300万人民币; [新增]
|
3 | 2020-12-30 | 法定代表人变更 |
董朋国
|
董玉科
|
4 | 2018-11-19 | 投资人(股权)变更 |
董永杰 出资 300万人民币; [退出]
|
董朋国 出资 300万人民币; [新增]
|
5 | 2018-11-19 | 联络员备案 |
董永杰 *** 备案手机:***
|
董朋国 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-11-19 | 章程备案 |
无
|
2018-11-19启用新章程
|
7 | 2018-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董永杰 [退出]
|
董朋国 [新增]
|
8 | 2018-11-19 | 法定代表人变更 |
董永杰
|
董朋国
|
9 | 2017-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵克雨 [退出]
|
董永杰 [新增]
|
10 | 2017-05-10 | 章程备案 |
无
|
2017-04-27
|