序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建 | 95% | 1425.0万人民币 |
2 | 李洋 | 5% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建
|
|
2 |
李洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-11 | 经营范围变更 |
混凝土生产、销售,混凝土建筑材料销售。(需专项审批的待批准后按许可证经营)※※
|
混凝土生产、销售,建筑材料销售;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
2 | 2019-09-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2016-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建
|
李建
|
4 | 2016-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何玉芬 [退出]
|
李洋 [新增]
|
5 | 2016-07-08 | 经营范围变更 |
混凝土生产、销售,混凝土建筑材料销售。(需专项审批的待批准后按许可证经营)※※
|
混凝土生产、销售,混凝土建筑材料销售。(需专项审批的待批准后按许可证经营)※※
|
6 | 2016-07-08 | 董事备案 |
李建
|
李建
|
7 | 2016-07-08 | 监事备案 |
何玉芬 [退出]
|
李洋 [新增]
|
8 | 2016-07-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2016-07-08 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2016-07-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010年1月13日 至 2020年1月12日
|
2010年1月13日 至 长期
|